Decker, Ralf | CDU | CDU Ortsvorsteher/in Altendorf | Ortsvorsteher/in Altendorf | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Diefenbach, Reinhard | BfM | BfM Ortsvorsteher/in Merl | Ortsvorsteher/in Merl | 28.10.2009 | 31.05.2014 | von 28.10.2009 bis 31.05.2014 |
Koll, Ferdinand | CDU | CDU Ortsvorsteher/in Ersdorf | Ortsvorsteher/in Ersdorf | 13.10.2004 | 27.10.2009 | von 13.10.2004 bis 27.10.2009 |
Nöthen, Hermann-Josef | BfM | BfM Ortsvorsteher/in Altendorf | Ortsvorsteher/in Altendorf | 13.10.2004 | 27.10.2009 | von 13.10.2004 bis 27.10.2009 |
Nöthen, Hermann-Josef | BfM | BfM Ortsvorsteher/in Altendorf | Ortsvorsteher/in Altendorf | 28.10.2009 | 31.05.2014 | von 28.10.2009 bis 31.05.2014 |
Schwaner, Siegfried | CDU | CDU Ortsvorsteher/in Lüftelberg | Ortsvorsteher/in Lüftelberg | 22.09.2016 | 31.10.2020 | von 22.09.2016 bis 31.10.2020 |
Schwerdtfeger, Jürgen | CDU | CDU Ortsvorsteher/in Lüftelberg | Ortsvorsteher/in Lüftelberg | 28.10.2009 | 28.06.2016 | von 28.10.2009 bis 28.06.2016 |
Sossalla, Dieter | CDU | CDU Ortsvorsteher/in Merl | Ortsvorsteher/in Merl | 13.10.2004 | 27.10.2009 | von 13.10.2004 bis 27.10.2009 |
Soukup, Otmar | CDU | CDU Ortsvorsteher/in Altendorf | Ortsvorsteher/in Altendorf | 04.11.2020 | 03.04.2023 | von 04.11.2020 bis 03.04.2023 |
Weiler, Klaus | | Ortsvorsteher/in Lüftelberg | Ortsvorsteher/in Lüftelberg | 13.10.2004 | 27.10.2009 | von 13.10.2004 bis 27.10.2009 |