Ratsmitglieder CDU |
Friedrich, Rainer | CDU | CDU Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 12.10.2017 | | von 12.10.2017 |
Leupold, Martin | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Schwerdtfeger, Jürgen | CDU | CDU Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 18.06.2014 | 01.03.2018 | von 18.06.2014 bis 01.03.2018 |
Sell, Michael | CDU | CDU Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Stech, Ariane | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.10.2017 | 22.04.2020 | von 12.10.2017 bis 22.04.2020 |
Viehmann, Anne | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.04.2020 | | von 22.04.2020 |
Voigtsberger, Alexander | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | 11.10.2017 | von 18.06.2014 bis 11.10.2017 |
Voigtsberger, Alexander | CDU | CDU Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 12.10.2017 | | von 12.10.2017 |
Tayfur, Ali Can | CDU | CDU Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 18.06.2014 | 11.10.2017 | von 18.06.2014 bis 11.10.2017 |
Ratsmitglieder SPD |
Romankiewicz, Tim | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 05.03.2017 | | von 05.03.2017 |
Wiens, Heidi | SPD | SPD Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Zachow, Peter | SPD | SPD Stellv. Vorsitz | Stellv. Vorsitz | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Ratsmitglieder BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Mobers, Tobias | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.10.2019 | | von 09.10.2019 |
Ratsmitglieder BfM |
Deel van, Karin | BfM | BfM Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.02.2019 | | von 14.02.2019 |
Diefenbach, Reinhard | BfM | BfM Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | 13.02.2019 | von 18.06.2014 bis 13.02.2019 |
Pusch, Klaus-Jürgen | fraktionsloses RM | fraktionsloses RM Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Schulten, Helmut | BfM | BfM Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Steger, Johannes | BfM | BfM Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Sachkundige Bürger/innen CDU |
Schumacher, Annsofie | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | 11.10.2017 | von 18.06.2014 bis 11.10.2017 |
Welsch, Janine | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | 11.10.2017 | von 18.06.2014 bis 11.10.2017 |
N.N. | | Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 01.06.2019 | 22.04.2020 | von 01.06.2019 bis 22.04.2020 |
Norden, Carolin | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 20.09.2018 | | von 20.09.2018 |
Sperling, Franziska | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.10.2017 | 19.09.2018 | von 12.10.2017 bis 19.09.2018 |
Krüger, Irene | CDU | CDU Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 18.06.2014 | 11.10.2017 | von 18.06.2014 bis 11.10.2017 |
Blome, Luisa | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.04.2020 | | von 22.04.2020 |
Kroeger, Katja | CDU | CDU Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 22.04.2020 | | von 22.04.2020 |
Schäfer, Dominik | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.11.2017 | 19.09.2018 | von 09.11.2017 bis 19.09.2018 |
Schwerdtfeger, Jürgen | CDU | CDU Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 02.03.2018 | 01.06.2019 | von 02.03.2018 bis 01.06.2019 |
Sehan, Maxim | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.09.2018 | 22.04.2020 | von 19.09.2018 bis 22.04.2020 |
Sachkundige Bürger/innen SPD |
Neumann, Oliver Markus | SPD | SPD Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 18.06.2014 | 19.09.2018 | von 18.06.2014 bis 19.09.2018 |
Buttlies, Rafael | SPD | SPD Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 22.04.2020 | | von 22.04.2020 |
Momberg, Daniel | SPD | SPD Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 19.09.2018 | 06.04.2020 | von 19.09.2018 bis 06.04.2020 |
Romankiewicz, Tim | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | 04.03.2017 | von 18.06.2014 bis 04.03.2017 |
Sachkundige Bürger/innen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Mobers, Tobias | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | 09.10.2019 | von 18.06.2014 bis 09.10.2019 |
Stümper, Rebecca | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 12.12.2018 | | von 12.12.2018 |
Hasenberg, Christina | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 18.06.2014 | 12.12.2018 | von 18.06.2014 bis 12.12.2018 |
Sachkundige Bürger/innen UWG |
Zimpel, Margret | UWG | UWG Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Möllenbeck, Arthur | UWG | UWG Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Sachkundige Bürger/innen FDP |
Dechant | FDP | FDP Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Muermann, Bettina | FDP | FDP Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Beratendes Mitglied |
Nowak, Melanie | Jugendamtselternbeirat | Jugendamtselternbeirat Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 25.10.2017 | 21.02.2019 | von 25.10.2017 bis 21.02.2019 |
Vertretung der Schulen |
Zappe, Marion | Gemeinschaftsgrundschule Merl | Gemeinschaftsgrundschule Merl Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 24.09.2014 | 31.07.2018 | von 24.09.2014 bis 31.07.2018 |
Auel, Ewald | Theodor-Heuss-Realschule | Theodor-Heuss-Realschule Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Stühm, Corinna | Kath. Grundschule Meckenheim | Kath. Grundschule Meckenheim Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 01.09.2018 | | von 01.09.2018 |
Anerkannter Freier Träger - Arbeiterwohlfahrt |
Döring-Welsch, Nicole | Anerkannter Freier Träger - Arbeiterwohlfahrt | Anerkannter Freier Träger - Arbeiterwohlfahrt Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 07.07.2016 | 19.09.2018 | von 07.07.2016 bis 19.09.2018 |
Döring-Welsch, Nicole | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.09.2018 | | von 19.09.2018 |
Theves, Margarete | Anerkannter Freier Träger - Arbeiterwohlfahrt | Anerkannter Freier Träger - Arbeiterwohlfahrt Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.09.2014 | 03.04.2017 | von 24.09.2014 bis 03.04.2017 |
Müller, Susanna | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 19.09.2018 | | von 19.09.2018 |
Bußmann, Andreas | Anerkannter Freier Träger - Arbeiterwohlfahrt | Anerkannter Freier Träger - Arbeiterwohlfahrt Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 24.09.2014 | 06.07.2016 | von 24.09.2014 bis 06.07.2016 |
Anerkannter Freier Träger - Caritas |
Klitzke, Constanze | Anerkannte Freie Träger - Caritas | Anerkannte Freie Träger - Caritas Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.09.2014 | 19.09.2018 | von 24.09.2014 bis 19.09.2018 |
Vilver, Irina | Caritas | Caritas Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.09.2018 | | von 19.09.2018 |
Dahm, Norbert | Anerkannter Freier Träger - Caritas/SKM | Anerkannter Freier Träger - Caritas/SKM Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 |
Anerkannter Freier Träger - Kath. Kirch |
Steffl, Franz-Josef | Kath. Kirche | Kath. Kirche Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 |
Lux, Michael | Kath. Kirche | Kath. Kirche Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 26.09.2014 | | von 26.09.2014 |
Hufschmidt, Michael | Kath. Kirche | Kath. Kirche Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 23.10.2019 | | von 23.10.2019 |
Blaschke, Hanna | Kath. Kirche | Kath. Kirche Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 23.10.2019 | | von 23.10.2019 |
Anerkannter Freier Träger - Malteser Hilfsdienst |
Giesen, Samira | Anerkannter Freier Träger -Malteser Hilfsdienst | Anerkannter Freier Träger -Malteser Hilfsdienst Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 09.09.2015 | 16.05.2018 | von 09.09.2015 bis 16.05.2018 |
Farah, Friederich-Salah | Anerkannter Freier Träger - Malteser Hilfsdienst | Anerkannter Freier Träger - Malteser Hilfsdienst Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 |
Möbus, Carsten | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 16.05.2018 | | von 16.05.2018 |
Anerkannter Freier Träger - NaJu |
Johna, Silvia | Anerkannter Freier Träger - NaJu | Anerkannter Freier Träger - NaJu Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 26.09.2014 | | von 26.09.2014 |
N.N. | | Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 15.04.2015 | 19.09.2018 | von 15.04.2015 bis 19.09.2018 |
Anerkannter Freier Träger - Verband der Ev. Jugend |
Mölleken, Pfarrer Mathias | Ev. Kirche | Ev. Kirche Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 |
König, Ingrid | Evang. Kirche | Evang. Kirche Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 |
Vertretung des Landgerichts Bonn |
Schmitz-Jansen, Dr. Wolfgang | Amtsgericht Euskirchen | Amtsgericht Euskirchen Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 |
Vertretung der Bundesagentur für Arbeit |
Kusserow, Manfred | Vertreter der Agentur für Arbeit Bonn/Rhein-Sieg | Vertreter der Agentur für Arbeit Bonn/Rhein-Sieg Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 24.09.2014 | 08.08.2019 | von 24.09.2014 bis 08.08.2019 |
Schubert-Sarellas, Ursula | Vertreter der Bundesagentur für Arbeit | Vertreter der Bundesagentur für Arbeit Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 24.09.2014 | 10.01.2017 | von 24.09.2014 bis 10.01.2017 |
Erb-Ruck, Katrin | Agentur für Arbeit | Agentur für Arbeit Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 10.01.2017 | | von 10.01.2017 |
Rosin, Mario | Agentur für Arbeit | Agentur für Arbeit Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 08.08.2019 | | von 08.08.2019 |
Vertretung der Ev. Kirche |
Schmidt, Melanie | Evang. Kirche | Evang. Kirche Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 |
Schmidt, Nicole | Evang. Kirche | Evang. Kirche Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 26.09.2014 | | von 26.09.2014 |
Vertretung der Polizei |
Herholz, Friedhelm | Vertreter der Polizei | Vertreter der Polizei Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 24.06.2014 | 11.10.2017 | von 24.06.2014 bis 11.10.2017 |
Wüsten, Lorenz | Vertreter der Polizei | Vertreter der Polizei Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 12.10.2017 | 13.02.2019 | von 12.10.2017 bis 13.02.2019 |
Mathia, Detlev | Polizei | Polizei Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 14.02.2019 | | von 14.02.2019 |
Lindemann, Daniela | Polizeipräsidium Bonn | Polizeipräsidium Bonn Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 14.02.2019 | 06.04.2020 | von 14.02.2019 bis 06.04.2020 |
N.N. | | Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 06.04.2020 | | von 06.04.2020 |
Wüsten, Lorenz | Vertreter der Polizei | Vertreter der Polizei Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 24.06.2014 | 11.10.2017 | von 24.06.2014 bis 11.10.2017 |
Jugendrat |
Roskop, Thomas | Jugendrat | Jugendrat Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 27.11.2014 | 11.10.2017 | von 27.11.2014 bis 11.10.2017 |
Freischem, Jakob | Jugendrat | Jugendrat Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 25.06.2019 | 03.06.2020 | von 25.06.2019 bis 03.06.2020 |
Höthker, Léon | Jugendrat | Jugendrat Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 03.06.2020 | | von 03.06.2020 |
Altenrath, Nico | Jugendrat | Jugendrat Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 03.06.2020 | | von 03.06.2020 |
Wegner, Christopher | Jugendrat | Jugendrat Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 25.06.2019 | 03.06.2020 | von 25.06.2019 bis 03.06.2020 |
Heinsonn, Jessica | Jugendrat | Jugendrat Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 08.12.2014 | 11.10.2017 | von 08.12.2014 bis 11.10.2017 |
Buttlies, Rafael | Jugendrat | Jugendrat Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 12.10.2017 | 25.06.2019 | von 12.10.2017 bis 25.06.2019 |
Heinsonn, Jessica | Jugendrat | Jugendrat Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 12.10.2017 | 25.06.2019 | von 12.10.2017 bis 25.06.2019 |
Plankermann, Kimberly | Jugendrat | Jugendrat Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 24.09.2014 | 27.11.2014 | von 24.09.2014 bis 27.11.2014 |
Jugendamtselternbeirat |
Späth, Alexander | Jugendamtselternbeirat | Jugendamtselternbeirat Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 05.11.2019 | | von 05.11.2019 |
Boldt, Anita | Jugendamtselternbeirat | Jugendamtselternbeirat Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 05.11.2019 | | von 05.11.2019 |
Bechara, Anna | Jugendamtselternbeirat | Jugendamtselternbeirat Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 06.11.2015 | 25.10.2017 | von 06.11.2015 bis 25.10.2017 |
Bilmez, Jasmin | Jugendamtselternbeirat | Jugendamtselternbeirat Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 25.10.2017 | 21.02.2019 | von 25.10.2017 bis 21.02.2019 |
Momberg, Daniel | Jugendamtselternbeirat | Jugendamtselternbeirat Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 09.10.2014 | 24.10.2017 | von 09.10.2014 bis 24.10.2017 |
N.N. | | Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 21.02.2019 | 05.11.2019 | von 21.02.2019 bis 05.11.2019 |
Verwaltung |
Spilles, Bert | Bürgermeister | Bürgermeister Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | | | |
Jung, Holger | Verwaltung | Verwaltung Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Jung, Andreas | Verwaltung | Verwaltung Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |