Ratsmitglieder SPD |
Rat | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 31.10.2020 | von 01.10.2004 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Bau, Vergabe und Wirtschaftsförderung | SPD | SPD Vertretung | Vertretung | 17.11.2004 | 20.10.2009 | von 17.11.2004 bis 20.10.2009 |
Ausschuss für Kultur und Tourismus | SPD | SPD Vertretung | Vertretung | 17.11.2004 | 20.10.2009 | von 17.11.2004 bis 20.10.2009 |
Ausschuss für Schule und Sport | SPD | SPD Vertretung | Vertretung | 17.11.2004 | 20.10.2009 | von 17.11.2004 bis 20.10.2009 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2004 | 20.10.2009 | von 17.11.2004 bis 20.10.2009 |
Stadtwerkeausschuss | SPD | SPD Vertretung | Vertretung | 17.11.2004 | 20.10.2009 | von 17.11.2004 bis 20.10.2009 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Stellv. Ausschussvorsitz | Stellv. Ausschussvorsitz | 26.01.2005 | 20.10.2009 | von 26.01.2005 bis 20.10.2009 |
Ausschuss für Soziales und Integration | SPD | SPD Vertretung | Vertretung | 28.10.2009 | 13.04.2011 | von 28.10.2009 bis 13.04.2011 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.10.2009 | 24.11.2009 | von 28.10.2009 bis 24.11.2009 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Stellv. Vorsitz | Stellv. Vorsitz | 24.11.2009 | 31.05.2014 | von 24.11.2009 bis 31.05.2014 |
Ausschuss für Soziales, Familie, Demografie und Integration | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | 04.11.2020 | von 18.06.2014 bis 04.11.2020 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Stellv. Vorsitz | Stellv. Vorsitz | 18.06.2014 | 04.11.2020 | von 18.06.2014 bis 04.11.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Vertretung | Vertretung | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Stadtwerkeausschuss | SPD | SPD Vertretung | Vertretung | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Vertretung | Vertretung | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Sachkundige Bürger/innen SPD |
Ausschuss für Klimaschutz und Umwelt | SPD | SPD Vertretung | Vertretung | 04.11.2020 | 22.09.2021 | von 04.11.2020 bis 22.09.2021 |
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie (JHA) | SPD | SPD Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Ausschuss für Klimaschutz und Umwelt | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.09.2021 | | von 22.09.2021 |