Gremium | Partei/Wählergruppen | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anerkannter Freier Träger - Arbeiterwohlfahrt | ||||||
Jugendhilfeausschuss | Anerkannte Freie Träger - Caritas | Anerkannte Freie Träger - Caritas Vertretung | Vertretung | 26.01.2005 | 20.10.2009 | von 26.01.2005 bis 20.10.2009 |
Anerkannter Freier Träger - Caritas | ||||||
Jugendhilfeausschuss | Anerkannte Freie Träger - Caritas | Anerkannte Freie Träger - Caritas Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.09.2014 | 19.09.2018 | von 24.09.2014 bis 19.09.2018 |