Ratsmitglieder CDU |
Rat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 |
Ausschuss für Soziales und Integration | CDU | CDU Vertretung | Vertretung | 28.10.2009 | 13.04.2011 | von 28.10.2009 bis 13.04.2011 |
Ausschuss für Schule, Sport und Kultur | CDU | CDU Vertretung | Vertretung | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 18.06.2014 | 04.11.2020 | von 18.06.2014 bis 04.11.2020 |
Fortsetzung Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
VHS Zweckverbandsversammlung | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 31.05.2014 | von 18.06.2014 bis 31.05.2014 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Vertretung | Vertretung | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Sachkundige Bürger/innen CDU |
Ausschuss für Kultur und Tourismus | CDU | CDU Weitere Vertretung | Weitere Vertretung | 24.09.2008 | 20.10.2009 | von 24.09.2008 bis 20.10.2009 |
Beisitzer/in CDU |
Wahlausschuss | CDU | CDU Beisitzer/in | Beisitzer/in | 16.05.2018 | | von 16.05.2018 |
Mitglied |
Kreistagsabgeordnete | CDU | CDU Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | 01.06.2014 | | von 01.06.2014 |
CDU |
Fraktionsvorsitzende | CDU | CDU Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 14.01.2012 | | von 14.01.2012 |