Ratsmitglieder CDU |
Ausschuss für Schule, Sport und Kultur | CDU | CDU Stellv. Vorsitz | Stellv. Vorsitz | 28.10.2009 | 02.12.2009 | von 28.10.2009 bis 02.12.2009 |
Ausschuss für Soziales und Integration | CDU | CDU Vertretung | Vertretung | 28.10.2009 | 13.04.2011 | von 28.10.2009 bis 13.04.2011 |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.10.2009 | 24.11.2009 | von 28.10.2009 bis 24.11.2009 |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 24.11.2009 | | von 24.11.2009 |
Rat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
CDU |
Aufsichtsrat der Meckenheimer Entwicklungs- und Wohnungsgesellschaft | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.03.2011 | | von 30.03.2011 |