BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Aufsichtsrat der Meckenheimer Entwicklungs- und Wohnungsgesellschaft | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 18.06.2014 | 29.02.2016 | von 18.06.2014 bis 29.02.2016 |
Ratsmitglieder BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | 29.02.2016 | von 18.06.2014 bis 29.02.2016 |
Sachkundige Bürger/innen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.03.2016 | 06.12.2017 | von 16.03.2016 bis 06.12.2017 |
Ratsmitglieder BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Rat | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 29.02.2016 | bis 29.02.2016 |