Ratsmitglieder CDU |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | CDU | CDU Vertretung | Vertretung | 04.01.2023 | 06.09.2023 | von 04.01.2023 bis 06.09.2023 |
Ausschuss für Soziales, Demografie, Integration und Inklusion | | Vertretung | Vertretung | 04.04.2023 | 28.02.2024 | von 04.04.2023 bis 28.02.2024 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.10.2023 | 28.02.2024 | von 01.10.2023 bis 28.02.2024 |
Stadtwerkeausschuss | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.10.2023 | 28.02.2024 | von 01.10.2023 bis 28.02.2024 |
Ausschuss für Bau, Wirtschaftsförderung und Tourismus | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.01.2024 | 28.02.2024 | von 01.01.2024 bis 28.02.2024 |
Ausschuss für Soziales, Demografie, Integration und Inklusion | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.04.2024 | | von 09.04.2024 |
Ratsmitglieder SPD |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.03.2023 | 14.06.2023 | von 01.03.2023 bis 14.06.2023 |
Ratsmitglieder BfM |
Ausschuss für Bau, Wirtschaftsförderung und Tourismus | | Vertretung | Vertretung | 02.09.2022 | 02.11.2022 | von 02.09.2022 bis 02.11.2022 |
Anerkannter Freier Träger - Malteser Hilfsdienst |
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie (JHA) | Malteser Hilfsdienst | Malteser Hilfsdienst Persönliche Stellvertretung | Persönliche Stellvertretung | 04.09.2023 | | von 04.09.2023 |
BfM |
Aufsichtsrat der Meckenheimer Entwicklungs- und Wohnungsgesellschaft | | Mitglied | Mitglied | 01.09.2022 | 02.11.2022 | von 01.09.2022 bis 02.11.2022 |