Ratsmitglieder SPD |
Ausschuss für Bau, Vergabe, Wirtschaftsförderung und Tourismus | SPD | SPD Vertretung | Vertretung | | 04.11.2020 | bis 04.11.2020 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | SPD | SPD Stellv. Vorsitz | Stellv. Vorsitz | | 04.11.2020 | bis 04.11.2020 |
Ausschuss für Soziales, Demografie, Integration und Inklusion | SPD | SPD Vertretung | Vertretung | 09.02.2023 | | von 09.02.2023 |
Rat | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.02.2023 | | von 09.02.2023 |
Stadtwerkeausschuss | SPD | SPD Stellv. Vorsitz | Stellv. Vorsitz | 09.02.2023 | | von 09.02.2023 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.02.2023 | | von 24.02.2023 |
Ausschuss für Bau, Wirtschaftsförderung und Tourismus | SPD | SPD Vertretung | Vertretung | 01.03.2023 | | von 01.03.2023 |
Fortsetzung Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Vertretung | Vertretung | 01.03.2023 | | von 01.03.2023 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Vertretung | Vertretung | 01.03.2023 | | von 01.03.2023 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Vertretung | Vertretung | 15.06.2023 | | von 15.06.2023 |
Sachkundige Bürger/innen SPD |
Ausschuss für Soziales, Demografie, Integration und Inklusion | SPD | SPD Vertretung | Vertretung | 04.11.2020 | 08.02.2023 | von 04.11.2020 bis 08.02.2023 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 04.11.2020 | 08.02.2023 | von 04.11.2020 bis 08.02.2023 |
Stadtwerkeausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 04.11.2020 | 08.02.2023 | von 04.11.2020 bis 08.02.2023 |